Name | Term | Cesta | Cena (pro STM) | Slevy (pro STM) | |
Jan Addar | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jana Ademi | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Ademi | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Sanela Ademi | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Alina Atroshenko | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Meryem Aykan | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Bárta | 25. 12. 2023 - 26. 12. 2023 | Own | | | |
Matěj Baudyš | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | |
Julie Berlová | 26. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
David Brůna | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | |
Antonín Černý | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Černý | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
David Červenka | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Organize by GHBS - only back | | | Zaplaceno |
Tereza Danielisová | 25. 12. 2023 - 27. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Ivan Drobný | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Fischerová | 25. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Miroslav Gabor | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Pavlína Gaborová | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Filip Galba | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Michal Galba | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Helebrantová | 30. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Michaela Helebrantová | 30. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Václav Holub | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Vojtěch Holub | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Adéla Horová | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Josef Houdeček | 27. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Šimon Hrbek | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Hrkal | 31. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Hron | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Kristýna Kasíková | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tomáš Komrska | 28. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Nela Komrsková | 28. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jindřich Koubek | 25. 12. 2023 - 28. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Marek Koubek | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Miroslav Koubek | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tereza Koubková | 25. 12. 2023 - 28. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Král | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | |
VOJTĚCH KRÁL | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Krása | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Matěj Krása | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Michal Krása | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Radek Kučera | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jana Kučerová | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Kulich | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tomáš Kulich | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Adéla Kulichová | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Laš | 25. 12. 2023 - 27. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Vladimír Laš | 29. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Vladimír Laš | 25. 12. 2023 - 27. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Karolína Leichtová | 26. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Alvaro Lepee Rivero | 27. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Inés Lepee Rivero | 27. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Karolína Lugarová | 26. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | |
Josef Lukeš | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Matěj Lukeš | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Lukešová | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Viktorie Mádlíková | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Markéta Majerová | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Amálie Mandovcová | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Erika Mikulcová | 29. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jindřich Mikulec | 29. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Minarik | 28. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Barbora Minaříková | 29. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Marcela Minaříková | 27. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Vladimíra Minaříková | 27. 12. 2023 - 28. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Dominik Mištuna | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Nešpor | 25. 12. 2023 - 27. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jiří Nešpor | 25. 12. 2023 - 27. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Marie Nešporová | 25. 12. 2023 - 27. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Teodor Neumann | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ema Novotná | 27. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jitka Novotná | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Nikola Novotná | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lukáš Novotný | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ondřej Novotný | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Papík | 29. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Antonín Pavelka | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jindřich Pavelka | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Marek Pavlas | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Pecka | 31. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | |
Dalibor Petrek | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Vasil Petriuk | 31. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Pfefferová | Throughout | Organized by GHBS - only there | | | Zaplaceno |
Stela Plachá | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Zora Plachá | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Růžena Polesná | 29. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Vítězslav Poslední | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Zdenka Pretlova | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Mlada Princová | 25. 12. 2023 - 26. 12. 2023 | Own | | | |
Martin Procházka | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Michal Procházka | 28. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martina Procházková | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Sarah Rezgui | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Amélie Sejkorová | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tereza Sejkorová | 30. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Zuzana Sejkorová | 28. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lenka Seménková | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lenka Seménková | 28. 12. 2023 - 31. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Daniel Schmitz | Throughout | Own | | | |
Jan Sochor | 27. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Marie Stibůrková | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Suchý | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Nikola Šebková | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Štěpán Šnajdr | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ester Šopíková | 26. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jiří Tichý | 29. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Organize by GHBS - only back | | | Zaplaceno |
Samuel Tokar | 30. 12. 2023 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Daniel Uhlíř | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Pavel Uhlíř | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Štěpán Vacek | 1. 1. 2024 - 2. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Karolína Včeláková | 29. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Radek Záhejský | 27. 12. 2023 - 1. 1. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Zámečník | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Jiří Zientek | 27. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jitka Zientková | 27. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Zdenka Zientková | 27. 12. 2023 - 30. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Žák | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Žák | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Alena Žáková | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |
Martyna Žáková | 27. 12. 2023 - 29. 12. 2023 | Own | | | Zaplaceno |