Name | Term | Cesta | Cena (pro STM) | Slevy (pro STM) | |
Jan Addar | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
René Antony | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Alina Atroshenko | Throughout | Own | | | |
Nora Běhunková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Julie Berlová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Jaromír Bílý | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Vojtěch Bílý | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Cristina Bors | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
František Bradáč | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Tereza Bradáčová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
David Červenka | Throughout | Organized by GHBS - only there | | | Zaplaceno |
Anh tuyet Dao | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Lída Dočkalová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Emma Dolejší | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Alena Drobníková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Ivan Drobný | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Jáchym Dušánek | 29. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tomáš Dušánek | 29. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Justýna Dušánkoví | 29. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
David Dvořák | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Antonín Habarta | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
František Habarta | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Marek Habarta | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Adam Hamršmíd | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eva Hejtmánková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Helebrantová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Michaela Helebrantová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Štěpánka Hemanová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Hervíř | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Hervíř | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jáchym Hodek | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jiřina Hodinková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Tereza Holcová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Šimon Hrbek | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Ondřej Hronek | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Nela Husáková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Robert Chlan | 31. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lea Chlanová | 31. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Marta Chlanová | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Matěj Janžura | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Iris Jerie | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Karel Jerie | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Michal Ježek | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Adéla Jindráková | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Kačer | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ondřej Kačer | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Daniel Karas | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Kristýna Kasíková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Václav Klempíř | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Hana Klempířová | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Radim Kohout | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Šimon Komrska | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tomáš Komrska | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Nela Komrsková | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Mikuláš Korýdek | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Jana Tina Kořená | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Tobiáš Kousal | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | |
Martin Krása | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Matěj Krása | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Michal Krása | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Karolína Krásová | 28. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Organize by GHBS - only back | | | Zaplaceno |
Jan Krejcárek | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Václav Kropáček | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliáš Kruchňa | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Nikol Křížová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Matěj Kšáda | 28. 3. 2024 - 29. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Karolína Leichtová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Alvaro Lepee Rivero | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Inés Lepee Rivero | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Anton Lopatko | Throughout | Own | | | |
Matěj Lukeš | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Lukešová | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lydie Madar | 31. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Patricie Madar | 31. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Valerie Madar | 31. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Viktorie Mádlíková | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Marketa Majerová | 29. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Amálie Mandovcová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Filip Matišák | Throughout | Own | | | |
Anastasiia Meleganych | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Roman Meleganych | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Barbora Miková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Marcela Minaříková | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Petr Musial | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
David Němec | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Nikola Novotná | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Lukáš Novotný | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Ondřej Novotný | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Petr Oliva | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Zdeněk Pavelka | 28. 3. 2024 - 29. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jakub Pěnička | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Petr Pešava | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Stela Plachá | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Zora Plachá | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Maxmilián Plzák | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Vítězslav Poslední | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Martin Poštolka | Throughout | Organized by GBHS - both | | | Zaplaceno |
Adam Jiří Procházka | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Martin Procházka | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Matěj Procházka | 31. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martina Procházková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Adéla Průšová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Filip Rubeš | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ladislav Rubeš | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ondřej Rubeš | 30. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Michal Řehák | Throughout | Organized by GBHS - both | | | Zaplaceno |
Elen Sedláková | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Anna Sedlmajerová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Lenka Seménková | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Viktor Sládek | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Tereza Sládková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Gabriel Slávik | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Jan Sochor | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Marie Stibůrková | 28. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Tomáš Svoboda | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Rozálie Svozilová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Nikola Šebková | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Eliška Šedivá | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Jan Šedivý | 29. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Libor Šedivý | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Ester Šopíková | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
David Štochl | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Roman Tapšík | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Vladimír Trmal | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Štěpánka Truncová | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Daniel Uhlíř | 1. 4. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Daniel Uhlíř | 29. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Pavel Uhlíř | 29. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Pavel Uhlíř | 1. 4. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lukáš Václavík | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Lukáš Václavík | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Vojtěch Varhan | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Miroslav Vladyka | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Václav Jan Vladyka | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Miroslava Vladyková | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Tomáš Vojtěch | Throughout | Own | | | Zaplaceno |
Anna Vojtěchová | 28. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Vojtěch Vostrý | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Markéta Zajícová | 29. 3. 2024 - 1. 4. 2024 | Own | | | Zaplaceno |
Martin Zámečník | Throughout | Own | | | Zaplaceno |